1、张志龙 , 任期为1980年2月到1984年8月;
2、陈震,任期为1984年8月到1990年5月;
3、李振吾,任期为1990年5月到1992年7月;
4、聂向庭,任期为1992年7月到1998年6月;
5、贺运春,任期为1998年6月至2000年10月;
【求山西农大的历届校长】6、董常生,任期为2000年10月到2012年8月;
7、赵春明 , 任期为2012年8月至今 。
- 农业技术培训学校怎样申请
- 怎么改名字求生之路
- 如何填写求职简历
- 积雪对农作物保温作用的原理
- 高考对眼镜有什么要求
- 山西的有名的陆游景点是什么
- 山西焦煤六定是什么
- 广东警官学院招生有什么要求
- 浦东农行周末工作吗
- 投影仪对墙面的要求是什么